据中央纪委国家监委驻中华全国总工会机关纪检监察组、北京市监委消息:中国青少年发展基金会原党委书记、理事长王剑涉嫌严重违纪违法, 目前正接受纪律审查和监察调查。
王剑简历
王剑,男,汉族,1960年5月出生,黑龙江省牡丹江市人,1985年2月加入中国共产党,1982年8月参加工作,在职研究生学历。
1982年8月至1985年2月,历任哈尔滨第一机器制造厂研究所助工、团委副书记、书记;
1985年2月至1994年12月,历任团中央青工部干部、主任科员、副处长、处长;
1994年12月至1995年8月,任团中央实业发展部副部长兼办公室主任;
1995年8月至1998年8月,任团中央实业发展管理中心副主任(1996年5月起兼任中青高新技术产业发展中心主任);
1998年8月至2002年7月,任团中央实业发展管理中心党组成员、常务副主任(正局级);
2002年7月至2016年2月,任团中央实业发展中心党组书记、主任(正局级);
2016年2月至2019年6月,历任中国青少年发展基金会党组书记、党委副书记、党委书记、理事长(正局级);
2019年6月,免去中国青少年发展基金会党委书记、理事长职务。
【免责声明:本网有部分文章是通讯员转载自互联网,供读者交流和学习,若有涉及作者版权等问题请及时与我们联系,以便我们及时对相关文章进行删除或其他方式处理 。对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网站不承担责任。谢谢监督!】